Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORALES | MILLANAO | CARMEN GLORIA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 91000 | No | 15/04/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | MILLANAO | XIMENA ANDREA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 91000 | No | 20/04/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | MORALES | CLAUDIO ANDRES | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 86000 | No | 05/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | MORALES | GUILLERMO OSCAR | INGENIERO FORESTAL | ENCARGADO PROG FORESTAL | 14 | VII | 3,5 | PESOS | 1224804 | No | 20/11/2006 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MORALES | MORALES | HUGO BALDERMAR | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | AUXILIAR AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | XI | 1 | PESOS | 307000 | No | 01/02/2011 | 31/03/2011 | PROGES | |
MORALES | MORAN | BALBINA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 12/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | MUNOZ | JEGICA YORCA | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 95600 | No | 04/10/2010 | 10/01/2011 | PROFOCAP | |
MORALES | NAVARRO | MARCOS ELADIO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | VI | 1 | PESOS | 237944 | No | 02/12/2010 | 31/03/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | NAVARRO | RAUL ANTONIO | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | VI | 1 | PESOS | 237944 | No | 02/12/2010 | 31/03/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | NUNEZ | ALICIA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | NUNEZ | ALICIA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 18/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | NUNEZ | ALICIA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 91000 | No | 05/10/2011 | 30/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | NUNEZ | ALICIA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 91000 | No | 11/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | OYARCE | MARIA MARGARITA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA PROVINCIAL | 18 | VI | 3,5 | PESOS | 575684 | No | 01/10/1996 | INDEFINIDO | EMPLEADOS |
MORALES | PACHECO | MARGARITA MARIA | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 95600 | No | 07/10/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MORALES | PAILLACAN | DANIEL ALEJANDRO | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | JEFE DE BRIGADA COMBATE INCENDIOS | IX | 1 | PESOS | 390530 | No | 27/10/2010 | 08/04/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | PAILLACAN | DANIEL ALEJANDRO | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | JEFE DE BRIGADA COMBATE INCENDIOS | IX | 1 | PESOS | 390530 | No | 02/11/2011 | 15/03/2012 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | PARRA | ALVARO SEBASTIAN | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 91000 | No | 05/04/2011 | 31/07/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | PARRA | JACQUELINE MERCEDES | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 86000 | No | 18/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | PEREZ | HERMINDA DEL ROSARIO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VIII | 1 | PESOS | 101111 | No | 18/08/2011 | 30/11/2011 | PROFOCAP | |
MORALES | PONCE | BARBARA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | PONCE | BARBARA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | PONCE | BARBARA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | PONCE | BARBARA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/10/2011 | FAENA | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | QUIJADA | PEDRO ANTONIO | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO DEFOR | VI | 1 | PESOS | 331785 | No | 14/02/2000 | INDEFINIDO | PROGES | |
MORALES | QUINTEROS | ANA MARIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 101111 | No | 04/08/2011 | 30/11/2011 | PROFOCAP | |
MORALES | RETAMALES | JUAN ENRIQUE | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DEFOR | R.M. | 1 | PESOS | 297619 | No | 22/04/2011 | 31/05/2011 | FONDO TERCERO | |
MORALES | RODRIGUEZ | CHRIS MARIA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VI | 1 | PESOS | 101112 | No | 08/08/2011 | 02/11/2011 | PROFOCAP | |
MORALES | ROJAS | ANA MARIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | ROJAS | ANA MARIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 05/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | ROJAS | ANA MARIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 06/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | ROJAS | ANA MARIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 06/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | SAAVEDRA | CRISTOPHER ANDRES | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | OBRERO DEFOR | V | 1 | PESOS | 200000 | No | 01/10/2011 | 31/12/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | SAAVEDRA | FERNANDO ALEXIS | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | VIII | 1 | PESOS | 237944 | No | 01/12/2011 | 31/03/2012 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | SAAVEDRA | FERNANDO ALEXIS | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | VIII | 1 | PESOS | 237944 | No | 02/01/2011 | 31/03/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | SAEZ | SERGIO RUBEN | INGENIERO FORESTAL | FISCALIZADOR DEFOR | 14 | IX | 7,3,6,5 | PESOS | 1281906 | No | 01/12/1998 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MORALES | SANCHEZ | CARLOS ANTONIO | TECNICO UNIVERSITARIO FORESTAL | PROFESIONAL DEFOR | 11 | XV | 7,3,6,5 | PESOS | 1750447 | No | 04/03/1985 | INDEFINIDO | EMPLEADOS |
MORALES | SANHUEZA | ADELAIDA PATRICIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 91000 | No | 11/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | SILVA | ELIANA MERCEDES | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VI | 1 | PESOS | 101112 | No | 08/08/2011 | 04/11/2011 | PROFOCAP | |
MORALES | SOTELO | KARLA ANDREA INES | ASISTENTE JURIDICO | SECRETARIA DEFOR | V | 1 | PESOS | 300000 | No | 03/05/2011 | 31/12/2011 | PROGES | |
MORALES | SOTO | JANET DEL PILAR | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 10/01/2011 | 09/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | TAPIA | GUSTAVO ANDRES | UNIVERSITARIO EGRESADO | AUXILIAR DEFOR | XV | 1 | PESOS | 600000 | No | 18/08/2011 | 31/12/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | URRUTIA | ANA MARIA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 86000 | No | 15/10/2010 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | VALDES | MARGARITA DEL CARMEN | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 07/11/2011 | FAENA | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | VALDES | MARIA ANGELICA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 12/10/2011 | 30/11/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | VALENZUELA | FERNANDO ESTEBAN | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | VI | 1 | PESOS | 249841 | No | 01/12/2010 | 31/03/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | VALENZUELA | LUCIA DE LAS MERCEDES | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 95600 | No | 05/10/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MORALES | VASQUEZ | JUANA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 86000 | No | 01/10/2010 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORALES | VERGARA | HILDA RUTH | SECRETARIA EJECUTIVA MENCION EN COMPUTAC | SECRETARIA DIRECCION | 15 | VIII | 7,3,6,5 | PESOS | 743522 | No | 01/01/1992 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MORALES | VERGARA | NORMA MAGDALENA | TEC DE NIVEL MEDIO CON MENCION EN BTAR SOCIAL | MANIPULADOR ALIMENTOS BTAR | 19 | VIII | 7,3,6,5 | PESOS | 601678 | No | 02/05/1997 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MORALES | VERGARA | SEBASTIAN ANDRES | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | R.M. | 1 | PESOS | 237944 | No | 03/01/2011 | 28/02/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | VERGARA | SEBASTIAN ANDRES | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | R.M. | 1 | PESOS | 237944 | No | 01/12/2011 | 29/02/2012 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORALES | ZAPATA | KAREN VIRGINIA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 101111 | No | 09/08/2011 | 30/11/2011 | PROFOCAP | |
MORAN | ABACA | RICARDO ANDRES | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | SUPERVISOR PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 490000 | No | 01/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORAN | ABACA | RICARDO ANDRES | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | SUPERVISOR PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 490000 | No | 02/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORAN | ABACA | RICARDO ANDRES | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | SUPERVISOR PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 550000 | No | 03/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORAN | ABACA | RICARDO ANDRES | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | SUPERVISOR PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 490000 | No | 01/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORAN | BUSTOS | SHLOMIT SOFIA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORAN | BUSTOS | SHLOMIT SOFIA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 04/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORAN | BUSTOS | SHLOMIT SOFIA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 03/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORAN | BUSTOS | SHLOMIT SOFIA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 03/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORANDE | ZAMORANO | MARCELA VALERIA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE COMBATE INCENDIOS | R.M. | 1 | PESOS | 237944 | No | 03/01/2011 | 28/02/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MOREAU | PORTALES | MATIAS FRANCISCO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTE CONTROL INCENDIOS | X | 1 | PESOS | 237944 | No | 06/12/2010 | 28/02/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MOREIRA | AGUILA | JOSE ANATOLIO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | GUARDAPARQUE PARQUE NACIONAL | 18 | XII | 7,3,4,6,5 | PESOS | 823451 | No | 06/05/1991 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MOREIRA | FARIAS | JUANA ALEJANDRA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | X | 1 | PESOS | 101000 | No | 22/08/2011 | 16/12/2011 | PROFOCAP | |
MOREIRA | HUISCA | JUANA ELIZABETH | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | X | 1 | PESOS | 101000 | No | 05/09/2011 | 16/12/2011 | PROFOCAP | |
MOREIRA | MIERES | ELOISA | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 10/01/2011 | 24/01/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOREIRA | MIRANDA | ROGELIO ALBERTO | ING. EN PREVENCION DE RIESGOS | GUARDAPARQUE RESERVA FORESTAL | 14 | R.M. | 3,4,5 | PESOS | 1260946 | No | 01/11/1992 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MOREIRA | MONTECINOS | MARGARITA ISABEL | VESTUARIO ADULTO | MANIPULADOR ALIMENTOS BTAR | 20 | R.M. | 3,5 | PESOS | 524501 | No | 01/03/1999 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MOREIRA | ROJAS | VIVIANA ANDREA | CONTADOR AUDITOR | JEFE SECCION ABASTECIMIENTO | 8 | R.M.* | 1 | PESOS | 1787694 | No | 15/11/2010 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MORENO | ACEVEDO | MONICA ELIZABETH | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | V | 1 | PESOS | 95600 | No | 02/11/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MORENO | ARAVENA | NALDA DEL CARMEN | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 95600 | No | 04/10/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MORENO | BRAVO | JUAN FRANCISCO | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | PROFESIONAL SOPORTE COMPUTAC | 14 | R.M.* | 3,5 | PESOS | 1219526 | No | 01/12/2000 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MORENO | CARDENAS | EVELYN ANDREA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | X | 1 | PESOS | 101000 | No | 01/09/2011 | 16/12/2011 | PROFOCAP | |
MORENO | CASTRO | PAOLA TERESA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 91000 | No | 17/10/2011 | 30/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | CHAPA | YASNA ISABEL | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | V | 1 | PESOS | 101000 | No | 10/08/2011 | 11/10/2011 | PROFOCAP | |
MORENO | CHEUQUEMIL | PEDRO JUAN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 86000 | No | 14/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | CHEUQUEMIL | RAUL FERNANDO | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 86000 | No | 14/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | DIAZ | FRANCISCO JAVIER | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | PROFESIONAL MANEJO DEL FUEGO | 10 | XII | 7,3,6,5,8 | PESOS | 2037488 | No | 01/02/1985 | INDEFINIDO | EMPLEADOS |
MORENO | DIAZ | GUSTAVO ADOLFO | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL CENTRO SEMILLAS | 6 | VIII | 7,3,6,5 | PESOS | 2461433 | No | 01/01/1998 | INDEFINIDO | EMPLEADOS |
MORENO | DOMINGUEZ | JOSE LUIS | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | DOMINGUEZ | JOSE LUIS | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 11/04/2011 | 17/05/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | DURAN | PAMELA MARGARITA | INGENIERO FORESTAL | JEFE DEPTO FORESTAL | 9 | XIV | 7,3,6 | PESOS | 1796802 | No | 02/01/1997 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MORENO | DURAN | PAMELA MARGARITA | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL DEFOR | 10 | XIV | 7,3,6 | PESOS | 1751829 | No | 02/01/1997 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MORENO | FLORES | EUGENIA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 91000 | No | 12/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | HERNANDEZ | MARILUZ DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 95600 | No | 05/10/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MORENO | HUENULAO | ELENA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 91000 | No | 12/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | MELLA | CAMILO CESAR | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | XIV | 1 | PESOS | 237944 | No | 01/12/2010 | 31/03/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORENO | MENDEZ | MARIA CONSUELO | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | MINO | ENRIQUE ARMANDO | CONTADOR PUBLICO-CONTADOR AUDITOR | ASESOR GEFA | 5 | R.M.* | 3,5 | PESOS | 2526616 | No | 01/09/1995 | INDEFINIDO | EMPLEADOS |
MORENO | MORENO | MARGARITA FILOMENA | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 11/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | MORENO | MARGARITA FILOMENA | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 91000 | No | 07/10/2011 | 30/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | MORENO | MAXIMO ALEJANDRO | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS | 14 | IX | 7,3,6 | PESOS | 1269662 | No | 16/10/2006 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MORENO | MUNOZ | CRISTIAN ANDRES | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | VIII | 1 | PESOS | 237944 | No | 01/01/2011 | 15/04/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORENO | MUNOZ | ROBERTO ALFONSO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | JEFE CUADRILLA COMBATE INCENDIOS | VIII | 1 | PESOS | 289223 | No | 19/10/2011 | 31/03/2012 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORENO | MUNOZ | ROBERTO ALFONSO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | JEFE CUADRILLA CONTROL INCENDIOS | VIII | 1 | PESOS | 289223 | No | 19/10/2010 | 15/04/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORENO | NORAMBUENA | ANA MARIA | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 10/11/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | NUNEZ | YASNA EDITH | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | XIV | 1 | PESOS | 101000 | No | 11/08/2011 | 31/08/2011 | PROFOCAP | |
MORENO | ORTEGA | CARMEN GLORIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | ORTEGA | CARMEN GLORIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 12/10/2011 | 30/11/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | PENALOZA | PATRICIA ALEJANDRA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VI | 1 | PESOS | 95600 | No | 06/10/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MORENO | PENALOZA | PATRICIA ALEJANDRA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 11/04/2011 | 04/05/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | PENALOZA | PURISIMA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | PENALOZA | PURISIMA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 03/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | PENALOZA | PURISIMA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 04/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | PENALOZA | PURISIMA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 03/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | QUINONES | GUIDO GABRIEL | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | MOTOSIERRISTA CONTROL INCENDIOS | VIII | 1 | PESOS | 262334 | No | 20/10/2009 | 30/04/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORENO | QUINONES | GUIDO GABRIEL | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | MOTOSIERRISTAS COMBATE INCENDIOS | VIII | 1 | PESOS | 262334 | No | 20/10/2011 | 31/03/2012 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORENO | ROBLES | SOFIA ANDREA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | V | 1 | PESOS | 101000 | No | 10/08/2011 | 30/11/2011 | PROFOCAP | |
MORENO | RODRIGUEZ | SILVIA DEL CARMEN | SECRETARIA | SECRETARIA ADM. AREAS SILVESTRES PROTEG. | 17 | V | 7,3,4,6,5 | PESOS | 825780 | No | 02/05/1996 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MORENO | SEPULVEDA | JESSICA DEL PILAR | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | VIVERISTA DEFOR | II | 1 | PESOS | 349335 | No | 04/10/2011 | 31/12/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MORENO | SILVA | SONIA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | CAPATAZ PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 98659 | No | 08/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | SILVA | SONIA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | CAPATAZ PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 98659 | No | 05/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | SILVA | SONIA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | CAPATAZ PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 98659 | No | 01/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | SILVA | SONIA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | CAPATAZ PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 98659 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | TORRES | JESSICA PILAR | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 11/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | TORRES | JESSICA PILAR | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | TORRES | JESSICA PILAR | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 91000 | No | 11/07/2011 | 30/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VASQUEZ | BLANCA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 103000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VASQUEZ | BLANCA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 91000 | No | 12/07/2011 | 30/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VASQUEZ | BLANCA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 11/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VERDUGO | CARMEN GLORIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 03/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VERDUGO | CARMEN GLORIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 03/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VERDUGO | CARMEN GLORIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VERDUGO | CARMEN GLORIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 12/09/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VERDUGO | SOLEDAD DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 03/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VERDUGO | SOLEDAD DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VERDUGO | SOLEDAD DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 03/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VERDUGO | SOLEDAD DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 07/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | VIZCARRA | GLORIA MARIA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 91000 | No | 18/04/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MORENO | ZAMBRANO | EDITA DEL ROSARIO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VI | 1 | PESOS | 101112 | No | 01/09/2011 | 30/11/2011 | PROFOCAP | |
MOSCOSO | GODOY | INGRID DE LAS MERCEDES | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | OBRERO PROFOCAP | III | 1 | PESOS | 95600 | No | 12/10/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MOURGUES | SCHURTER | VICTOR ADRIAN | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL EVALUACION AMBIENTAL | 5 | VII | 3,5 | PESOS | 2528117 | No | 01/04/1986 | INDEFINIDO | EMPLEADOS |
MOYA | CARRASCO | KARINA DEL CARMEN | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYA | CARRASCO | KARINA DEL CARMEN | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYA | CARRASCO | KARINA DEL CARMEN | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 04/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYA | CARRASCO | KARINA DEL CARMEN | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 05/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYA | ESCOBAR | SONIA DEL CARMEN | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | IX | 1 | PESOS | 95600 | No | 04/10/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MOYA | FUENTEALBA | JUVENAL ALFONSO | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 86000 | No | 15/10/2010 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYA | GAETE | FRANCISCO ALEJANDRO | INGENIERO FORESTAL | GUARDAPARQUE AREAS PROTEGIDAS | IX | 1 | PESOS | 450000 | No | 07/12/2011 | 31/12/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MOYA | GONZALEZ | GERTRUDIS DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 95600 | No | 04/10/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MOYA | HIDALGO | JOSE IGNACIO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | VI | 1 | PESOS | 237944 | No | 02/12/2010 | 30/04/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MOYA | LEIVA | JOSE ROLANDO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE MANEJO FORESTAL | 16 | VIII | 7,3,6,5 | PESOS | 679825 | No | 16/01/1988 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MOYA | MOYA | IVONNE DEL PILAR | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE COORDINACION INCENDIOS-CENCO | VI | 1 | PESOS | 237944 | No | 08/03/2011 | 30/04/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MOYA | PACHECO | PEDRO ANGEL MAURICIO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | GUARDAPARQUE PARQUE NACIONAL | VIII | 1 | PESOS | 259278 | No | 15/11/2010 | 17/02/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MOYA | RIVERO | TERESA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 05/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYA | RIVERO | TERESA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYA | RIVERO | TERESA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 06/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYA | RIVERO | TERESA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 06/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYA | ROJAS | DANIEL EDUARDO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | V | 1 | PESOS | 237944 | No | 01/12/2010 | 30/04/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MOYA | ROJAS | RAQUEL DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 91000 | No | 09/11/2011 | 30/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYA | SANTOS | ANSELMO SEGUNDO | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VIII | 1 | PESOS | 91000 | No | 10/01/2011 | 30/01/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MOYANO | AGUILAR | JOSELYN MAKARENA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | V | 1 | PESOS | 101000 | No | 09/08/2011 | 04/11/2011 | PROFOCAP | |
MOYANO | CABEZAS | RICARDO ALBERTO | TECNICO UNIVERSITARIO FORESTAL | JEFE SECC. PLANT. FORESTALES | 12 | VI | 3,5 | PESOS | 1461718 | No | 01/06/1998 | INDEFINIDO | EMPLEADOS |
MOYANO | IBANEZ | NICOLAS BRAYAN | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | VII | 1 | PESOS | 237944 | No | 15/12/2011 | 31/03/2012 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MOYANO | IBARRA | LORNA AURORA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 101111 | No | 03/08/2011 | 15/11/2011 | PROFOCAP | |
MOYANO | MOYANO | OMAR JACINTO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO DEFOR | V | 1 | PESOS | 233000 | No | 01/09/2011 | 16/11/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MUENA | MIRANDA | ANDREA YAMILET | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 03/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUENA | MIRANDA | ANDREA YAMILET | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 05/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUENA | MIRANDA | ANDREA YAMILET | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 05/07/2011 | 31/08/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUENA | MIRANDA | JUAN ALBERTO | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 101111 | No | 01/08/2011 | 30/11/2011 | PROFOCAP | |
MULATO | COLLIO | RAMON HIPOLITO | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 91000 | No | 14/04/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MULCHI | ALVARADO | ROXANA POLETT | ENSENANZA MEDIA INCOMPLETA | OBRERO PROFOCAP | X | 1 | PESOS | 101000 | No | 12/09/2011 | 16/12/2011 | PROFOCAP | |
MUNDACA | MUNIZAGA | MARIA CAROLINA | TECNICO EN ADM. DE PROGRAMAS SOCIALES | JEFE SECCION ADMINISTRACION | 12 | IV | 7,3,6,5,8 | PESOS | 1516212 | No | 01/05/1988 | INDEFINIDO | EMPLEADOS |
MUNDACA | STABERNOL | JORGE ROLANDO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | XIV | 1 | PESOS | 91000 | No | 18/07/2011 | 14/10/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNDACA | STABERNOL | JORGE ROLANDO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | XIV | 1 | PESOS | 91000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNDACA | TRAIMA | GUILLERMO ANDRES | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | XIV | 1 | PESOS | 91000 | No | 18/07/2011 | 14/10/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNITA | MUNITA | MARIA ANGELICA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VI | 1 | PESOS | 101112 | No | 08/08/2011 | 30/11/2011 | PROFOCAP | |
MUNIZAGA | CORTES | CARLOS ESTEBAN | UNIVERSITARIO EGRESADO | GUARDAPARQUE PARQUE NACIONAL | IV | 1 | PESOS | 225000 | No | 20/12/2010 | 28/02/2011 | FONDO TERCERO | |
MUNOZ | BARROS | RODRIGO ALEJANDRO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 06/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | BARROS | RODRIGO ALEJANDRO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 08/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | BARROS | RODRIGO ALEJANDRO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ESCOBAR | SYLVIA DEL CARMEN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 95600 | No | 04/10/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MUNOZ | GONZALEZ | LORENA TATIANA | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO DEFOR | XI | 1 | PESOS | 182000 | No | 06/06/2011 | 31/10/2011 | FONDO TERCERO | |
MUNOZ | GRACE | VINZENZ HUMBERTO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | V | 1 | PESOS | 237944 | No | 01/12/2010 | 15/04/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MUNOZ | MENARES | JESUS ANDRES | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COMBATIENTES INCENDIOS | V | 1 | PESOS | 237944 | No | 01/12/2010 | 30/04/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MUNOZ | PAVES | ANA LUISA | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROFOCAP | VII | 1 | PESOS | 101111 | No | 05/08/2011 | 30/11/2011 | PROFOCAP | |
MUNOZ | ABRIGO | PATRICIO ALBERTO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | VII | 1 | PESOS | 248100 | No | 03/01/2011 | 28/02/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MUNOZ | ABRIGO | PATRICIO ALBERTO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | VII | 1 | PESOS | 250104 | No | 02/11/2011 | 31/12/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MUNOZ | ABRIGO | PATRICIO ALBERTO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ABRIGO | PATRICIO ALBERTO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 03/10/2011 | 31/10/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ABRIGO | PATRICIO ALBERTO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 04/07/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ABRIGO | RODRIGO ANTONIO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | VII | 1 | PESOS | 248100 | No | 03/01/2011 | 28/02/2011 | JORNALES TRANSITORIOS | |
MUNOZ | ACEITUNO | ANDREA DEL CARMEN | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE SECC.GESTION LOGISTICA | 10 | R.M.* | 3,5 | PESOS | 1691152 | No | 01/04/2003 | INDEFINIDO | EMPLEADOS |
MUNOZ | ACEVEDO | BLANCA JEANNETTE | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | V | 1 | PESOS | 91000 | No | 11/03/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ACEVEDO | CAROLA CARMEN | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ACEVEDO | CAROLA CARMEN | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 91000 | No | 11/07/2011 | 30/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ACEVEDO | CAROLA CARMEN | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 11/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ACEVEDO | PATRICIA SUSANA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 10/01/2011 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ACEVEDO | PATRICIA SUSANA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 91000 | No | 11/07/2011 | 30/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ACEVEDO | PATRICIA SUSANA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VI | 1 | PESOS | 86000 | No | 11/04/2011 | 30/06/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | AEDO | MARIETTA ANDREA | ENSENANZA MEDIA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 86000 | No | 01/12/2010 | 31/03/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | AGUERO | VICTOR OSVALDO | MECANICO | GUARDAPARQUE PARQUE NACIONAL | 20 | XII | 7,3,4,6,5 | PESOS | 809598 | No | 04/09/2006 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MUNOZ | AGUILAR | RAQUEL LETICIA | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | OBRERO PROFOCAP | X | 1 | PESOS | 95600 | No | 06/10/2010 | 31/01/2011 | PROFOCAP | |
MUNOZ | AGURTO | YESSICA ANDREA | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | IX | 1 | PESOS | 91000 | No | 12/10/2011 | 31/12/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | AHUMADA | FRANCISCO ANIBAL | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 04/07/2011 | 31/08/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | AHUMADA | FRANCISCO ANIBAL | ENSENANZA BASICA COMPLETA | OBRERO PROYECTOS ESPECIALES | VII | 1 | PESOS | 91000 | No | 01/09/2011 | 30/09/2011 | PROGRAMA EMPLEO | |
MUNOZ | ALARCON | ELIGARDO GERMAN | ENSENANZA BASICA INCOMPLETA | MANIPULADOR ALIMENTOS BTAR | 19 | R.M. | 3,5 | PESOS | 550926 | No | 03/05/2004 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MUNOZ | ALBARRACIN | RICARDO PATRICIO | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | 14 | X | 7,3,6,5 | PESOS | 1280217 | No | 01/12/2003 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |
MUNOZ | ALEGRIA | LIZARDO OCTAVIO | ENSENANZA BASICA COMPLETA | GUARDAPARQUE PARQUE NACIONAL | 19 | IX | 7,3,4,6,5,8 | PESOS | 618413 | No | 01/09/1988 | INDEFINIDO | JORNALES PERMANENTES |